Вычислите 48*16-16*36-12*66 *- это умножение

Вычислите 48*16-16*36-12*66 *- это умножение

  • 1)48*16=768
    2) 16*36=576
    3)12*66=792
    4)768-576-792= — 600
  • Ответ 48*16-16*36-12*66
    =1785960

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>